Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Schmidt | 01.12.1990 | 03.07.2024 | direktør |
Erik Hermann Schmidt | 01.12.1990 | 17.10.1994 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.12.1990 | 05.07.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mie My Schmidt Clement | 21.09.2023 | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Børge Nordgaard Hansen | 14.10.2010 | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Bonde Larsen | 24.09.2009 | 21.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bent Flintsø | 08.11.2006 | 26.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Juel Thykier | 08.11.2006 | 14.10.2010 | formand |
Niels Hyllegaard Mollerup | 08.11.2006 | 23.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Finn Søder | 08.08.2006 | 21.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Søren Schmidt | 01.12.1990 | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Horn | 01.12.1990 | 08.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Erik Hermann Schmidt | 01.12.1990 | 17.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Lars Schmidt | 01.12.1990 | 17.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Tove Vang Schmidt | 01.12.1990 | 17.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Gudrun Kirsten Vang Thygesen | 01.12.1990 | 17.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Victor Christoffersen | 01.12.1990 | 05.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Biil | 01.12.1990 | 05.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Christoffersen | 01.12.1990 | 05.07.1991 | bestyrelsesmedlem |