Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårnfalkevej 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-11 fjernes Navne: BALZER RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-30 fjernes Direktion: Martin Gaarde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 fjernes Direktion: Erik Balzer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 fjernes Revisor: Reg. Revisor Lars Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnfalkevej 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 5, st., 1864 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-29 tilføjes Formål: Formålet er rengøringsarbejde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Vedtægter: 1999-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 fjernes Revisor: Lars Wolfgang Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-08 tilføjes Navne: BALZER RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-07 fjernes Navne: VICH 2778 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-07 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-07 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 5, st., 1864 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: VICH 2778 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Lars Wolfgang Rasmussen, Reg. Revisor Lars Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)