Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-02-20 fjernes Navne: VICH 2777 AF 1/1 - 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevang 3, 4560 Vig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-08 tilføjes Navne: VICH 2777 AF 1/1 - 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 fjernes Navne: FREDERIKSBERG FIRMA RENGØRING OG FREDERIKSBERG MALERENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 fjernes Direktion: Lis Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-07 fjernes Revisor: Lars Wolfgang Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengøring og malerarbejde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-05 tilføjes Vedtægter: 1995-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 fjernes Revisor: Lars Wolfgang Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-23 tilføjes Navne: FREDERIKSBERG FIRMA RENGØRING OG FREDERIKSBERG MALERENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-22 fjernes Navne: VICH 2777 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-22 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-22 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevang 3, 4560 Vig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: VICH 2777 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Lars Wolfgang Rasmussen, Lars Wolfgang Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)