Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 43, 5., 1112 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 fjernes Direktion: Jens Ladegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 fjernes Navne: JLADEGAARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og værdipapirer i andre selskaber eller dermed beslægtet opgaver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Navne: JLADEGAARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-24 fjernes Navne: JENS LADEGAARD KOMPLEMENTAR- ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2007-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Vedtægter: 2007-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 fjernes Bestyrelse: Jens Ladegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2000-01-21)
Den 2004-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 43, 5., 1112 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Forbindelsesvej 4, 2100 København Ø (offentliggjort 1999-11-17)
Den 2003-02-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ladegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 fjernes Bestyrelse: Pernille Bigaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@nelbom-ladegaard.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-06-26 tilføjes Bestyrelse: Pernille Bigaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Bestyrelse: Steen Ole Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 tilføjes Navne: JENS LADEGAARD KOMPLEMENTAR- ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2000-06-25 fjernes Navne: NELBOM & LADEGÅRD KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nelbom-ladegaard.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 1999-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forbindelsesvej 4, 2100 København Ø (offentliggjort 1999-11-17)
Den 1999-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2000-01-21)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-12 tilføjes Navne: NELBOM & LADEGÅRD KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-11 fjernes Navne: VICH 2667 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-11 tilføjes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Bestyrelse: Steen Ole Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Direktion: Jens Ladegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 fjernes Direktion: Anders Cold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-09 fjernes Revisor: Per Kold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-17 fjernes Direktion: Søren Nils Røssberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: VICH 2667 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Per Kold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)