Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 16, 5792 Årslev (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2013-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2013-12-03 fjernes Kontaktoplysninger: ma@g-w.dk (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2013-12-03 fjernes Navne: H.H. FURNITURE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-12-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Revisor: KORSGAARD REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Stiftere: Henrik Legarth, Claus Høxbro, Benny Schwartz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2013-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: ma@g-w.dk (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2013-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 fjernes Bestyrelse: Helle Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 fjernes Direktion: Erik Thode Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-06 tilføjes Revisor: KORSGAARD REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 fjernes Revisor: Schmidt REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2002-02-05)
Den 2007-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 16, 5792 Årslev (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2007-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 14, 5792 Årslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-11-08 tilføjes Bestyrelse: Helle Jørgensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 14, 5792 Årslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: Schmidt REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 14, 5792 Årslev (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-11 tilføjes Bestyrelse: Kaare Thode Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-11 fjernes Bestyrelse: Henning Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2002-02-05)
Den 2002-02-04 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 14, 5792 Årslev (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2000-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-03 tilføjes Vedtægter: 1997-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Burkal Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Edvin Munck A/S, statsaut. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Bestyrelse: Jan Kokkenborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-13 tilføjes Navne: H.H. FURNITURE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-12 fjernes Navne: STUDIO 2000 FURNITURE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-12 fjernes Bestyrelse: Ove Svend Enevoldsen Pausgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-18 tilføjes Navne: STUDIO 2000 FURNITURE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-17 fjernes Navne: UTX NR. 10.009 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 340.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 fjernes Bestyrelse: Claus Høxbro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 fjernes Direktion: Benny Schwartz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Høxbro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Benny Schwartz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: UTX NR. 10.009 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Revisionsfirmaet Edvin Munck A/S, statsaut. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: Henrik Legarth, Claus Høxbro, Benny Schwartz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-01-07)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)