Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Navne | Direktion | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2015-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Danish Contract Production ApS. (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2022-02-03 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-02-03 fjernes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 57, 3. mf., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 13, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-11 tilføjes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2016-11-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2015-06-12 tilføjes Legale ejere: Niels Henning Sørensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-06-12 tilføjes Reelle ejere: Niels Henning Sørensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2013-12-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2013-12-18 fjernes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-31 tilføjes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-31 fjernes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 13, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2007-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 21, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og kapitalanlæg. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Vedtægter: 2007-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 21, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 21, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 tilføjes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 tilføjes Navne: NHS FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-27 fjernes Navne: BANG & CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-27 fjernes Direktion: Torben Moltke-Leth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-27 fjernes Revisor: Povl Gabe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 21, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-31 tilføjes Direktion: Torben Moltke-Leth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-31 tilføjes Navne: BANG & CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-10-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1984-10-31 tilføjes Revisor: Povl Gabe, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)