Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Gregersen Grove | 03.01.2008 | 24.10.2008 | direktion |
Allan Krogh Hansen | 17.04.1997 | 03.01.2008 | direktion |
Mogens Andersen | 17.04.1997 | 03.01.2008 | direktion |
Erik Østertoft | 16.06.1995 | 01.02.1998 | direktion |
Gorni Krogh Hansen | 21.01.1991 | 13.06.1997 | direktion |
Carlo Ry | 21.01.1991 | 21.08.1991 | direktion |
Bent Holmberg | 21.01.1991 | 23.05.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Juste | 03.01.2008 | 24.10.2008 | bestyrelse |
Alex Bo Pedersen | 03.01.2008 | 24.10.2008 | bestyrelse |
Jørn Gregersen Grove | 03.01.2008 | 24.10.2008 | bestyrelse |
Verner Levin Madsen | 03.01.2008 | 24.10.2008 | bestyrelse |
Bill Andersen | 03.01.2008 | 24.10.2008 | formand |
Gorni Krogh Hansen | 18.06.2004 | 03.01.2008 | bestyrelse |
Hans Jørgen Kaptain | 18.06.2004 | 03.01.2008 | formand |
Allan Krogh Hansen | 19.06.1998 | 03.01.2008 | bestyrelse |
Mogens Andersen | 19.06.1998 | 03.01.2008 | bestyrelse |
Henning Toftlund Hansen | 21.01.1991 | 03.01.2008 | bestyrelse |
Mogens Peter Madsen | 21.01.1991 | 03.01.2008 | bestyrelse |
Vagn Skytte Jørgensen | 21.01.1991 | 16.06.1995 | bestyrelse |
Preben Gregersen Greibe | 21.01.1991 | 16.06.1995 | bestyrelse |
Niels Jørgen Nonbo | 21.01.1991 | 16.06.1995 | bestyrelse |
Gorni Krogh Hansen | 21.01.1991 | 24.06.1992 | bestyrelse |
Erik Johansen | 21.01.1991 | 20.03.1992 | bestyrelse |
Knud Ravn | 21.01.1991 | 20.03.1992 | bestyrelse |
Niels Kristian Boel | 21.01.1991 | 21.08.1991 | bestyrelse |
Mikael Ry | 21.01.1991 | 21.08.1991 | bestyrelse |
Marlene Ry | 21.01.1991 | 21.08.1991 | bestyrelse |