Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Sofussen | 15.03.1991 | 27.05.2010 | direktion |
Henrik Calum | 15.03.1991 | 12.08.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niki Grønhøj Sofussen | 15.03.2006 | 27.05.2010 | bestyrelse |
Brian Sofussen | 28.01.2000 | 27.05.2010 | bestyrelse |
Vibeke Sofussen | 28.01.2000 | 27.05.2010 | formand |
Flemming Høgdahl Jensen | 28.01.2000 | 31.03.2008 | bestyrelse |