Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Ingeman Andersen | 25.09.2024 | direktør |
Jens Peter Lundgaard | 04.07.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Phillip Dybbro Lundgaard | 09.07.2020 | 04.07.2024 | adm. dir |
Lene Lundgaard | 01.03.1991 | 01.11.2022 | direktør |
Henrik Calum | 01.03.1991 | 11.06.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Glerup Christensen | 25.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Lundgaard | 25.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Phillip Dybbro Lundgaard | 25.09.2024 | formand |
Anders Ingeman Andersen | 25.09.2024 | næstformand |