Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-06-09 fjernes Navne: ANSAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 1, 6823 Ansager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Revisor: Ole Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-13 fjernes Direktion: Rolf Hetland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Navne: ANSAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 fjernes Navne: PBH NR. 21.247 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-02 tilføjes Vedtægter: 1991-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 1, 6823 Ansager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.247 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Ole Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)