Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erik Ormstrup Jensen | 01.03.1991 | 30.03.1993 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.03.1991 | 29.05.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eric Patrik Uggla | 01.03.1991 | 07.09.1993 | bestyrelse |
Kenneth Sparhammer | 01.03.1991 | 07.09.1993 | bestyrelse |
Poul Erik Ormstrup Jensen | 01.03.1991 | 30.03.1993 | bestyrelse |
Peter Enrum Zacher Sørensen | 01.03.1991 | 24.03.1992 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.03.1991 | 29.05.1991 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.03.1991 | 29.05.1991 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.03.1991 | 29.05.1991 | bestyrelse |