Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leo Falk Mørch | 01.07.2017 | 02.11.2017 | direktør |
Lea Falk Mørch | 01.07.2010 | 01.07.2017 | direktion |
Tom Falk Mørch | 15.02.2005 | 01.07.2010 | direktion |
Børge Nielsen | 12.03.1991 | 15.02.2005 | direktion |
Jørgen Henrik Christensen | 12.03.1991 | 07.10.1991 | direktion |