Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bodil Lassen Raahauge | 14.04.2010 | 16.01.2022 | direktør |
Arne Meinertz Raahauge | 20.03.1991 | 14.04.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Raahauge Gratadour | 07.03.2011 | 19.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anne Raahauge Lüdeking | 07.03.2011 | 19.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Sigurd Piil Raahauge | 14.04.2010 | 19.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Vangsgaard Hansen | 17.12.2001 | 07.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Sonja Sørensen | 21.01.1998 | 17.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Lassen Raahauge | 20.03.1991 | 16.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Arne Meinertz Raahauge | 20.03.1991 | 14.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Hald Christensen | 20.03.1991 | 21.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Frits Bech Sørensen | 20.03.1991 | 21.01.1998 | bestyrelsesmedlem |