Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sten Leffland Schulze | 03.12.1996 | 12.06.2018 | direktion |
John Christian Riis | 15.03.1991 | 03.12.1996 | direktion |
August Jes Jørgensen | 15.03.1991 | 16.07.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Leffland Bierrings Schulze | 25.11.2004 | 17.11.2012 | bestyrelse |
Karsten Ejvind Winther | 25.11.2004 | 17.11.2012 | bestyrelse |
Pernille Winther | 25.11.2004 | 17.11.2012 | bestyrelse |
Margit Løgstrup Jensen | 25.11.2004 | 25.11.2004 | bestyrelse |
Sten Leffland Schulze | 03.12.1996 | 17.11.2012 | bestyrelse |
Hanne Winther Schulze | 03.12.1996 | 11.04.2012 | bestyrelse |
Kaj Monberg Andersen | 03.12.1996 | 25.11.2004 | bestyrelse |