Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-11-30 fjernes Navne: VINHUSET, SLAGELSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 13, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Revisor: RGP ApS AF 1/5 1990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Stiftere: John Kubert, Henrik Ellersgaard Holm, Bo Gorm Ellersgaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 fjernes Bestyrelse: Bente Winther Kubert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 fjernes Direktion: Bente Winther Kubert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 13, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Bestyrelse: Bente Winther Kubert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Direktion: Bente Winther Kubert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Navne: VINHUSET, SLAGELSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Revisor: RGP ApS AF 1/5 1990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Stiftere: John Kubert, Henrik Ellersgaard Holm, Bo Gorm Ellersgaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Vedtægter: 1991-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)