Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Andersen | 25.03.1991 | 11.03.1997 | direktion |
Børge Egon Knudsen | 25.03.1991 | 17.11.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Andersen | 02.12.1996 | 11.03.1997 | bestyrelse |
Kaj Rohde Andersen | 25.03.1991 | 11.03.1997 | bestyrelse |
Ole Andersen | 25.03.1991 | 11.03.1997 | bestyrelse |
Børge Egon Knudsen | 25.03.1991 | 02.12.1996 | bestyrelse |
Kurt Bæk Jørgensen | 25.03.1991 | 17.11.1992 | bestyrelse |
Henny Raahede Knudsen | 25.03.1991 | 17.11.1992 | bestyrelse |
Irene Christine Jørgensen | 25.03.1991 | 17.11.1992 | bestyrelse |