Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Storebjerg 43, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-29 fjernes Direktion: Erik Juul Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-29 fjernes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-29 fjernes Navne: JUUL'S SHIPSALES BUREAU ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-29 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-29 fjernes Stiftere: Morten Kvistgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storebjerg 43, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 9, 1302 København K (offentliggjort 2002-05-23)
Den 2003-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af skibe samt anden virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Vedtægter: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 9, 1302 København K (offentliggjort 2002-05-23)
Den 2002-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 10, 1., 1101 København K (offentliggjort 2000-02-02)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-07 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-06 fjernes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 10, 1., 1101 København K (offentliggjort 2000-02-02)
Den 2000-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejergangen 1, 1. th., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-05 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-25 tilføjes Navne: JUUL'S SHIPSALES BUREAU ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-24 fjernes Navne: BIOBUSINESS CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-18 tilføjes Direktion: Erik Juul Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 fjernes Direktion: Morten Kvistgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 fjernes Revisor: ALPHA REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-02 tilføjes Navne: BIOBUSINESS CONSULT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-01 fjernes Navne: MK ANALYSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejergangen 1, 1. th., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-15 tilføjes Direktion: Morten Kvistgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-15 tilføjes Navne: MK ANALYSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Revisor: ALPHA REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Stiftere: Morten Kvistgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)