Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Lind Koch-Pedersen | 01.07.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nils Thomas Juul Eilersen | 30.06.2006 | 01.07.2022 | adm. dir |
Elisabeth Eilersen | 30.11.1946 | 27.05.2014 | direktør |
Lars Jakob Andersen | 30.11.1946 | 30.06.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Lind Koch-Pedersen | 28.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Simon Kristian Frøsig | 30.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anders Michael Juul Ejlersen | 30.11.1946 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bettina Elisabeth Juul Ejlersen Dalskov | 30.11.2004 | 30.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Marie Juul Ejlersen | 30.11.2004 | 30.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Juul Ejlersen | 03.02.2004 | 01.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Elisabeth Juul Ejlersen Dalskov | 30.08.2002 | 05.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Nils Thomas Juul Eilersen | 29.01.2001 | 28.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anna Elisabeth Ejlersen | 25.06.1997 | 29.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter Juul Eilersen | 30.11.1946 | 30.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Finn Thomsen | 30.11.1946 | 25.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Anders Vinding Kruse | 30.11.1946 | 25.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Juul Ejlersen | 30.11.1946 | 01.03.1988 | bestyrelsesmedlem |