Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1995-01-31 fjernes Navne: DIHAS DANSK INDUSTRIS HANDELSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 19, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 fjernes Revisor: A/S AF 1/7 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-25 fjernes Bestyrelse: Bent Frank Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-25 fjernes Direktion: Jørn Kaae (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-14 fjernes Revisor: Arne Kjersgaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 330.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, import og eksport (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-03-21 tilføjes Vedtægter: 1974-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 19, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-03-21 tilføjes Bestyrelse: Bent Frank Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-03-21 tilføjes Direktion: Jørn Kaae (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-03-21 tilføjes Navne: DIHAS DANSK INDUSTRIS HANDELSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-03-21 tilføjes Revisor: Arne Kjersgaard Nielsen, A/S AF 1/7 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1949-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)