Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterhavsgade 56, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-21 fjernes Bestyrelse: Knud Tauber Heinsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Direktion: Knud Tauber Heinsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-21 fjernes Navne: SMEDANA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-05-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1997-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 tilføjes Bestyrelse: Per Thuesen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-14 fjernes Bestyrelse: Peter Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vvs-virksomhed - herunder montering af nedgravede præisolerede stålrør - og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Vedtægter: 1996-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-12 tilføjes Bestyrelse: Erik Gjelstrup Grøn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-31 fjernes Direktion: Claus Winkel Agger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-19 tilføjes Navne: SMEDANA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-18 fjernes Navne: ADR NR. 1831 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-18 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-18 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhavsgade 56, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1831 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)