Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stentoften 62, 9520 Skørping (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Direktion: Sven Madsen (direktion) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Legale ejere: Sven Madsen (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Navne: SVEN MADSEN ApS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Reelle ejere: Sven Madsen (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Stiftere: Sven Madsen (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-02-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: ASX 125 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stentoften 62, 9520 Skørping (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2007-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 1, 1., 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2007-06-28 tilføjes Navne: SVEN MADSEN ApS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2007-06-27 fjernes Navne: SPECIALLÆGE SVEN MADSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2007-06-28 tilføjes Vedtægter: 2007-06-28 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 1, 1., 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 1, 1., 9500 Hobro (offentliggjort 2001-02-26)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 1, 1., 9500 Hobro (offentliggjort 2001-02-26)
Den 2001-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovangsvej 6, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-09 tilføjes Revisor: ASX 125 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1996-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1991-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovangsvej 6, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-05 tilføjes Direktion: Sven Madsen (direktion) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1991-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1991-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1991-03-05 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-05 tilføjes Legale ejere: Sven Madsen (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1991-03-05 tilføjes Navne: SPECIALLÆGE SVEN MADSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-05 tilføjes Reelle ejere: Sven Madsen (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1991-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1991-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1991-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1991-03-05 tilføjes Stiftere: Sven Madsen (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1991-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 1991-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-01)