Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 43, 7250 Hejnsvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-31 fjernes Direktion: Karsten Søholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-31 fjernes Navne: G. SØHOLM INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-31 fjernes Stiftere: Gitte Søholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 43, 7250 Hejnsvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordlundvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, investerings- og leasingvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Vedtægter: 2005-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Navne: G. SØHOLM INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-21 fjernes Navne: GITTE SØHOLM LEASING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-21 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordlundvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-14 tilføjes Direktion: Karsten Søholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-14 tilføjes Navne: GITTE SØHOLM LEASING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Stiftere: Gitte Søholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)