Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Revisor | Direktion | Vedtægter | Binavne | ||||
xbrl | Formål | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger |
Den 2013-02-11 sletter virksomheden Ejerskaber: IPX040305 ApS. (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2015-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: BTX040305 ApS. (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Høvej 58, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-02-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Navne: APX010291 ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Reelle ejere: Thue Thuesen Johansen (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-31 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høvej 58, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Høvej 58, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-05-13 fjernes Legale ejere: AVX280598 ApS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høvej 58, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høvej 58, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høvej 58, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Høvej 58, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2018-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-06-18 fjernes Direktion: Thue Thuesen Johansen (direktion) (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høvej 58, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Brusgaardsalle 7, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-11 tilføjes Vedtægter: 2018-06-11 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2018-05-25 tilføjes Navne: APX010291 ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2018-05-24 fjernes Navne: APRODA ApS (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2018-05-25 tilføjes Vedtægter: 2018-05-25 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-25 fjernes Binavne: ROOM4IT ApS, DESIGNSNEDKERIET ApS, APRODA PRODUCTION ApS (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2017-11-21 tilføjes Reelle ejere: Thue Thuesen Johansen (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2017-11-20 fjernes Legale ejere: AJEJA ApS (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, produktions-, udlejnings-, financierings- og servicevirksomhed (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2014-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2014-05-19 tilføjes Vedtægter: 2014-05-19 (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2014-05-19 fjernes Bestyrelse: Jesper Hviid Thuesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Legale ejere: AVX280598 ApS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2011-11-20 fjernes Legale ejere: AVX280598 ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2009-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 312.500,00 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2009-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 187.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2009-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Legale ejere: AVX280598 ApS, AJEJA ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2006-10-31)
Den 2007-03-12 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hviid Thuesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2006-10-31)
Den 2006-10-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-09-20)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2005-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-09-20)
Den 2005-06-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2002-03-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-29 fjernes Bibranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2003-06-04)
Den 2005-06-29 fjernes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: info@thuka.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2004-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brusgaardsalle 7, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2004-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-02 tilføjes Navne: APRODA ApS (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2004-07-01 fjernes Navne: THUKA TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2003-06-04)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2002-03-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2001-04-04)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@thuka.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1997-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 tilføjes Navne: THUKA TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-17 fjernes Navne: NY-BO MØBLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-04 fjernes Direktion: John Christensen Tøttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 fjernes Direktion: Ejnar Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-15 tilføjes Navne: NY-BO MØBLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-14 fjernes Navne: PBH NR. 21.273 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-02-01 tilføjes Binavne: ROOM4IT ApS, DESIGNSNEDKERIET ApS, APRODA PRODUCTION ApS (offentliggjort 2018-05-26)
Den 1991-02-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 1991-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-02-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 1991-02-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2001-04-04)
Den 1991-02-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.273 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 1991-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 1991-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-13)
Den 1991-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 1991-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 1991-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)