Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-06-29 fjernes Navne: RESTAURANT EL PASO & BRAZIL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 68, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 fjernes Revisor: EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 fjernes Direktion: Sigmund Frette (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 tilføjes Navne: RESTAURANT EL PASO & BRAZIL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Navne: PBH NR. 21.267 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-12 tilføjes Vedtægter: 1991-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 68, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.267 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)