Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlyet 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Bestyrelse: Morten Augustesen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Direktion: Bent Franck Augustesen (direktion) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-02-13 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Morten Augustesen, Mette Ørnfeldt Augustesen, Søren Augustesen, Bent Franck Augustesen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET SKOVLYET 2 A/S (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Reelle ejere: Morten Augustesen, Mette Ørnfeldt Augustesen, Søren Augustesen, Bent Franck Augustesen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Stiftere: Suzanne Ørnfeldt Augustesen, Erik Chrintz-Hansen, Bent Franck Augustesen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2005-04-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-19 fjernes Bestyrelse: Erik Chrintz-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Revisor: H. Martinsen A/S Statsaur. revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Revisor: H. Martinsen A/S Statsaur. revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1994-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1994-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere som aktionær eller anpartshaver eller på anden lignende måde i erhvervsdrivende selskaber for at opnå størst mulig værditilvækst. (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1994-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1994-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1994-05-30 tilføjes Vedtægter: 1994-05-30 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-09-16 tilføjes Legale ejere: Morten Augustesen, Mette Ørnfeldt Augustesen, Søren Augustesen, Bent Franck Augustesen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-09-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Augustesen, Mette Ørnfeldt Augustesen, Søren Augustesen, Bent Franck Augustesen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-03-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlyet 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-02-13 tilføjes Bestyrelse: Erik Chrintz-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 tilføjes Direktion: Bent Franck Augustesen (direktion) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-02-13 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-02-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-02-13 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET SKOVLYET 2 A/S (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-02-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-02-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-02-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 tilføjes Stiftere: Suzanne Ørnfeldt Augustesen, Erik Chrintz-Hansen, Bent Franck Augustesen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-31)
Den 1991-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-31)