Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnealle 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Bestyrelse: Lis Laila Baruah (bestyrelse) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Direktion: Michael Prasanjit Baruah (direktion) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Legale ejere: Michael Prasanjit Baruah (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Navne: MI-LI-JOE ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Reelle ejere: Michael Prasanjit Baruah (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Stiftere: Michael Prasanjit Baruah (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnealle 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2013-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Havnegade 36, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk, industri, finansiering, handel med værdipapirer, optage lån til køb af værdipapirer eller lånefinansiering, og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2011-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2011-05-27 tilføjes Vedtægter: 2011-05-27 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-08-02)
Den 2007-05-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-08-02)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-08-02 fjernes Bestyrelse: Monica Baruah (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-02 fjernes Direktion: Lis Laila Baruah (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 331.000,00 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Havnegade 36, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Bestyrelse: Monica Baruah (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Lis Laila Baruah (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Legale ejere: Michael Prasanjit Baruah (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: MI-LI-JOE ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Prasanjit Baruah (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: Michael Prasanjit Baruah (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-19)