Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Astor Adamm Lyhne | 16.01.2023 | direktør |
Annelene Timmermann Smidt | 25.03.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Lyhne | 31.05.2002 | 25.03.2020 | direktør |
Irene Hjort | 02.11.1990 | 31.05.2002 | direktør |
Svend Aage Jørgensen | 02.11.1990 | 12.10.1995 | direktør |
Lars Martin Møller-Sørensen | 02.11.1990 | 03.10.1994 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Astor Adamm Lyhne | 25.03.2020 | 16.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Annelene Timmermann Smidt | 25.03.2020 | 16.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Finn Boel Pedersen | 25.03.2020 | 16.01.2023 | formand |
Liz Nielsen | 31.05.2002 | 18.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Henning Lyhne | 02.11.1990 | 18.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Irene Hjort | 02.11.1990 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Edel Binderup Thomsen | 02.11.1990 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Jørgensen | 02.11.1990 | 12.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
René Dandanell | 02.11.1990 | 03.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Lars Martin Møller-Sørensen | 02.11.1990 | 03.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Lis Lykke Skov | 02.11.1990 | 25.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Henning Lyhne | 02.11.1990 | 30.12.1991 | bestyrelsesmedlem |