Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-09-05 fjernes Navne: ER - KI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegaardsvej 16, 5610 Assens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Direktion: Tina Bozdemir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Revisor: Olav Abildgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Stiftere: Kirsten Øye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HENNING LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-15 fjernes Direktion: Kirsten Øye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegaardsvej 16, 5610 Assens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Direktion: Kirsten Øye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive hundekennel med opdræt af og handel med Chow-Chow hunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Navne: ER - KI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET HENNING LARSEN ApS, Olav Abildgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Stiftere: Kirsten Øye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Vedtægter: 1990-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)