Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 24, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-17 fjernes Navne: FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSFONDEN VED RIGSHOSPITALET (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Bestyrelse: Linda Sjøstrøm (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 24, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: DEN SELVEJENDE INSTITUTION RIGSHOSPITALETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSFOND (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 fjernes Navne: DEN SELVEJENDE INSTITUTION RIGSHOSPITALETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSFOND (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-01 fjernes Bestyrelse: Niels Rossing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-06 tilføjes Bestyrelse: Henrik Mogens Wedell-Wedellsborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-24 fjernes Bestyrelse: Lars Peter Behrend (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-14 fjernes Bestyrelse: Per Soelberg Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-02 tilføjes Navne: FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSFONDEN VED RIGSHOSPITALET (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-21 tilføjes Formål: Fondens formål er at fremme og formidle Rigshospitalets samarbejde med erhvervslivet og at medvirke til udvikling og salg af viden, systemer m.v. inden for sundhedsområdet samt at fremme og yde støtte til forsknings- og udviklingsarbejde på Rigshospitalet på et almennyttigt grundlag. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-21 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-21 tilføjes Vedtægter: 1996-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-17 fjernes Bestyrelse: Jan Eric Lindsten (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-14 fjernes Bestyrelse: Christian Sandø Nissen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-16 fjernes Bestyrelse: Erik Ole Vraa (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 fjernes Bestyrelse: Arne Svejgaard (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Bestyrelse: Peter Uldall Bak Mortensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-13 fjernes Bestyrelse: Klaus Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 tilføjes Bestyrelse: Klaus Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)