Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Navne | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-06-22 tilføjes Vedtægter: 2020-06-22 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Søderberg Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Poul Ranch Svendsen (formand) (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-26 tilføjes Vedtægter: 2015-05-26 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2015-05-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-06-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-06-10 fjernes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med ure og optik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-06 tilføjes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-12-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-12-06 fjernes Bestyrelse: Karen Margrethe Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-05-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-05-28 fjernes Revisor: Vejle Revision og Rådgivning (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1997-12-01 tilføjes Revisor: Vejle Revision og Rådgivning (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1997-12-01 fjernes Revisor: VRR AF 31.12.1995 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1995-11-01 tilføjes Revisor: VRR AF 31.12.1995 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1995-11-01 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET AF 12/8 1993 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1995-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med import af varer samt finansiering. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1995-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-08-31)
Den 1995-03-27 tilføjes Vedtægter: 1995-03-27 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1994-08-30 tilføjes Navne: WELA GROUP SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-08-29 fjernes Navne: MMVA IX HORSENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-08-29 fjernes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 4.1.00 A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1994-08-18 tilføjes Revisor: REVISIONSSELSKABET AF 12/8 1993 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1994-08-23 tilføjes Legale ejere: Peter Ranch Svendsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 1994-08-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Ranch Svendsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 1994-08-18 tilføjes Bestyrelse: Karen Margrethe Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1994-08-18 fjernes Bestyrelse: Kaj Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1994-08-18 tilføjes Direktion: Peter Ranch Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1994-08-18 fjernes Direktion: Ole Willy Mandrup Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-02 tilføjes Bestyrelse: Kaj Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-11-02 tilføjes Direktion: Ole Willy Mandrup Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-02 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-11-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure og optik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-02 tilføjes Navne: MMVA IX HORSENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1990-11-02 tilføjes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 4.1.00 A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-11-02 tilføjes Stiftere: Leif Westermann, Kaj Møller, Heinrich Christiansen, Conny Bæk Hansen, Bent Georg Christensen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)