Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Binavne: I.R. ANORENS ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Direktion: Inger Signe Rohdemejer (direktør) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-30 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Legale ejere: Inger Signe Rohdemejer (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Navne: I.R. ANODESIGN ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Reelle ejere: Inger Signe Rohdemejer (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Stiftere: Hans Christian Hovmøller (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-11-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Direktion: Inger Signe Rohdemejer (direktør) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-01-03 fjernes Direktion: Maj-Britt Augustinus Rohdemejer (direktion) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-01-03 tilføjes Legale ejere: Inger Signe Rohdemejer (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-01-03 fjernes Legale ejere: Maj-Britt Augustinus Rohdemejer (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-01-03 tilføjes Reelle ejere: Inger Signe Rohdemejer (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2013-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tønsbergvej 17, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-06-25)
Den 2013-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tønsbergvej 17, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-06-25)
Den 2013-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesvej 27, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Maj-Britt Augustinus Rohdemejer (direktion) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2013-01-01 fjernes Direktion: Inger Signe Rohdemejer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Maj-Britt Augustinus Rohdemejer (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-23 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2005-04-04 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-04 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1999-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1999-12-22 tilføjes Vedtægter: 1999-12-22 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1994-06-23 tilføjes Navne: I.R. ANODESIGN ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1994-06-22 fjernes Navne: DALLERUP INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-22 fjernes Direktion: Hans Christian Hovmøller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Revisor: TANNIS 9303 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesvej 27, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-30 tilføjes Binavne: I.R. ANORENS ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1990-10-30 tilføjes Direktion: Hans Christian Hovmøller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1990-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-30 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1990-10-30 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-30 tilføjes Navne: DALLERUP INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1990-10-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1990-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1990-10-30 tilføjes Revisor: TANNIS 9303 ApS, PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Stiftere: Hans Christian Hovmøller (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1990-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 1990-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-26)