Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Folesletten 15, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-09 fjernes Navne: SVEND ERIK HANSEN. INDUSTRI OG HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-03-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Stiftere: Peter Frederiksen, Jørgen Due, Jens Lausten Hjorth, Jens Juel Nielsen, Henry Andre Friis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Direktion: Sanne Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-30 tilføjes Direktion: Sanne Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-30 fjernes Direktion: Svend Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folesletten 15, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Folesletten 15, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-20 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 fjernes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-03-03 tilføjes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Revisor: MARNA MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-12 fjernes Revisor: MARNA MØLLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-10 tilføjes Revisor: MARNA MØLLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-10 fjernes Revisor: Aage Helmer Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-23 tilføjes Navne: SVEND ERIK HANSEN. INDUSTRI OG HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-22 fjernes Navne: MMVA VII HORSENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-22 fjernes Direktion: Henry Andre Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 4.1.00 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri og handel og dermed forbunden financiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 tilføjes Vedtægter: 1994-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folesletten 15, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-24 tilføjes Direktion: Henry Andre Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-24 tilføjes Navne: MMVA VII HORSENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 4.1.00 A/S, Aage Helmer Knudsen, MARNA MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Stiftere: Peter Frederiksen, Jørgen Due, Jens Lausten Hjorth, Jens Juel Nielsen, Henry Andre Friis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)