Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susanne Jørgensen | 15.11.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Prætorius Jørgensen | 20.11.1997 | 15.11.2000 | direktion |
Anne-Mette Lund Jensen | 10.05.1997 | 20.11.1997 | direktion |
Niels Lorents Jørgensen | 31.01.1991 | 10.05.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Fenger Jørgensen | 31.01.1991 | 10.05.1997 | bestyrelse |
Kirsten Fenger Jørgensen | 31.01.1991 | 10.05.1997 | bestyrelse |
Niels Lorents Jørgensen | 31.01.1991 | 10.05.1997 | bestyrelse |
Villy Christian Hall | 31.01.1991 | 21.12.1993 | bestyrelse |