Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Buhl Jørgensen | 02.01.1991 | 07.05.1998 | direktion |
Ivan Overgård Sørensen | 02.01.1991 | 31.05.1995 | direktion |
Mogens Pedersen | 02.01.1991 | 31.05.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Lindegaard Petersen | 02.01.1991 | 07.05.1998 | bestyrelse |
Svend Arne Svendsen | 02.01.1991 | 07.05.1998 | bestyrelse |
Leif Hermansen | 02.01.1991 | 07.05.1998 | bestyrelse |
Knud Bjerre | 02.01.1991 | 23.02.1996 | bestyrelse |
Hans Christian Jensen | 02.01.1991 | 23.02.1996 | bestyrelse |