Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 fjernes Bestyrelse: Jens Folke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Binavne: MFG MILJØFORSKERGRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Direktion: Jens Folke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 fjernes Navne: LEANSIXSIGMA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Revisor: BBJØRNILD REGNSKAB V/Registreret Revisor Birgitte Bjørnild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Stiftere: Svenska Miljoforskargruppen AB, LEAN6SIGMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-11 tilføjes Revisor: BBJØRNILD REGNSKAB V/Registreret Revisor Birgitte Bjørnild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Revisor: Galaxy Energy Denmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-21 tilføjes Revisor: Galaxy Energy Denmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Revisor: Peter Korsgaard Gøbel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 fjernes Bestyrelse: Olle Grahn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-16 tilføjes Revisor: Peter Korsgaard Gøbel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-23 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forsknings- og konsulentvirksomhed inden for energi, naturressourcer, miljøkemi, miljøøkonomi, teknisk miljøledelse og alt i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Navne: LEANSIXSIGMA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-28 fjernes Navne: MFG MILJØFORSKERGRUPPEN ApS (offentliggjort 2001-05-10)
Den 2006-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller en enig bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Vedtægter: 2006-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-08-14 tilføjes Bestyrelse: Lennarts Karlsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-14 fjernes Bestyrelse: Lars Landner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-21 tilføjes Navne: MFG MILJØFORSKERGRUPPEN ApS (offentliggjort 2001-05-10)
Den 2001-03-20 fjernes Navne: MFG MILJØFORSKERGRUPPEN - DANMARK ApS (EUROPEAN ENVIRONMENTAL RESEARCH GROUP - DENMARK) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-17 fjernes Revisor: O.H. REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Landner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Binavne: MFG MILJØFORSKERGRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Direktion: Jens Folke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-03 tilføjes Navne: MFG MILJØFORSKERGRUPPEN - DANMARK ApS (EUROPEAN ENVIRONMENTAL RESEARCH GROUP - DENMARK) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Revisor: O.H. REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Stiftere: Svenska Miljoforskargruppen AB, LEAN6SIGMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)