Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-07-22 fjernes Navne: LA COPA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 50, 2200 København N (offentliggjort 2018-04-16)
Den 1994-07-15 fjernes Direktion: Poul Törner Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 fjernes Revisor: Bent Bille (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 fjernes Stiftere: Kaj Berlick, Hanne Astrid Berlick (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-15 fjernes Revisor: Bent Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 tilføjes Navne: LA COPA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Navne: PRO-LOGO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Direktion: Kaj Berlick (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er restaurationsdrift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 tilføjes Vedtægter: 1992-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-31 tilføjes Navne: PRO-LOGO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 fjernes Navne: BERLICK INTERNATIONAL LTD / ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 50, 2200 København N (offentliggjort 2018-04-16)
Den 1990-11-14 tilføjes Direktion: Kaj Berlick (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Navne: BERLICK INTERNATIONAL LTD / ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Revisor: Bent Madsen, Bent Bille (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Stiftere: Kaj Berlick, Hanne Astrid Berlick (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)