Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 74, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-16 fjernes Bestyrelse: Bente Hougaard Ulriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-16 fjernes Direktion: Johannes Hougaard Enevoldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-16 fjernes Navne: OMNI-INVEST A/S NR. I (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-01-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-16 fjernes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-16 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, ASX 11.868 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-13 tilføjes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-22 tilføjes Bestyrelse: Per Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-22 fjernes Bestyrelse: Peter Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive valuta-arbitrage og dermed beslægtet investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med to medlemmer af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Vedtægter: 1996-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-05 tilføjes Navne: OMNI-INVEST A/S NR. I (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-04 fjernes Navne: SLP NR. 10.671 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-04 fjernes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-04 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 74, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: SLP NR. 10.671 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, ASX 11.868 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)