Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Binavne |
Den 2008-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 25, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 26/10 1998. NYKØBING MORS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-02-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Stiftere: Villy Jørgen Møller Hansen, Jørgen Madsen, Jens Peter Egebjerg Hansen, Jens Peter Dahl Jensen, Henrik Sondrup Poulsen, Anker Bregnballe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Sondrup Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Direktion: Jens Peter Dahl Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Bestyrelse: Jørgen Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden virksomhed i forbindelse hermed.virksomhed Investeringerne skal væsentligt foretages i børsnoterede værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Tegningsregel: Boet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Vedtægter: 2002-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 680.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-27 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 26/10 1998. NYKØBING MORS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-26 fjernes Navne: BREGNBALLE & MØLLER HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONS- AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-26 fjernes Binavne: REVISIONSKONTORET I NYKØBING M. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-23 tilføjes Navne: BREGNBALLE & MØLLER HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONS- AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-22 fjernes Navne: BREGNBALLE & MØLLER HANSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 fjernes Bestyrelse: Villy Jørgen Møller Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 fjernes Binavne: A/S REVISIONSKONTORET I NYKØBING M. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 fjernes Revisor: Svend Ambrosius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-03 tilføjes Navne: BREGNBALLE & MØLLER HANSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-02 fjernes Navne: A/S REVISIONSKONTORET I NYKØBING M. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 25, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-09 tilføjes Bestyrelse: Villy Jørgen Møller Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Binavne: A/S REVISIONSKONTORET I NYKØBING M., REVISIONSKONTORET I NYKØBING M. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Direktion: Jens Peter Dahl Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-09 tilføjes Navne: A/S REVISIONSKONTORET I NYKØBING M. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Revisor: Svend Ambrosius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Stiftere: Villy Jørgen Møller Hansen, Jørgen Madsen, Jens Peter Egebjerg Hansen, Jens Peter Dahl Jensen, Henrik Sondrup Poulsen, Anker Bregnballe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)