Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-06-19 fjernes Navne: BR SHIPMANAGEMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvæsthusgade 6, 1251 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Bestyrelse: Søren Retz Johansson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Direktion: Torben Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Stiftere: Steen Schierbeck, Jens Jørgen Skytte, ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er rederidrift og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Vedtægter: 1996-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-13 fjernes Bestyrelse: Alex Laudrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Ravn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 fjernes Bestyrelse: Henning Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Direktion: Torben Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 fjernes Direktion: Henning Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 fjernes Bestyrelse: Henning Ibsen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 fjernes Direktion: Torben Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-15 tilføjes Navne: BR SHIPMANAGEMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Navne: SCSK 3033 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvæsthusgade 6, 1251 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Navne: SCSK 3033 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Stiftere: Steen Schierbeck, Jens Jørgen Skytte, ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)