Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Direktion | Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-14 tilføjes Legale ejere: Boet efter Hans og Agnete Karle (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-01-13 fjernes Legale ejere: Agnete Kjeld Karle (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-22 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 tilføjes Legale ejere: Lise Posselt Svanholm, Vinhandler N. O. Andersens Legat (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-04-05 fjernes Legale ejere: Lise Posselt Svanholm, Vinhandler N. O. Andersens Legat (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.720.000,00 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-04-17 tilføjes Vedtægter: 2020-04-17 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-02-07 fjernes Legale ejere: Inger Anna Elisabeth Dreyer (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2020-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-05 tilføjes Bestyrelse: Henrik Hjortsholm (formand) (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 fjernes Bestyrelse: Hans Robin Philip (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Inger Anna Elisabeth Dreyer (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-28 fjernes Legale ejere: Inger Anna Elisabeth Dreyer (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Toftager-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-04-13 fjernes Bestyrelse: Pernille Skov Svanholm (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-21 tilføjes Bestyrelse: Inger Louise Svanholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-04-21 fjernes Bestyrelse: Poul Johan Svanholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-01 tilføjes Legale ejere: Inger Anna Elisabeth Dreyer, Lise Posselt Svanholm, Vinhandler N. O. Andersens Legat, Agnete Kjeld Karle, Thor Nels Andersen, Lis Andersen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 24, 1160 København K (offentliggjort 2004-06-07)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, herunder opføre, eje og drive fast ejendom og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt drive investeringsvirksomhed og formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 tilføjes Vedtægter: 2010-04-23 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-04-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2008-04-25 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-27 tilføjes Bestyrelse: Kim Toftager-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-10)
Den 2007-04-27 fjernes Bestyrelse: Poul Ring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-13 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2007-04-12 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ ØSTERKVARTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-04-29 tilføjes Direktion: Thor Nels Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-29 fjernes Direktion: Poul Ring (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 24, 1160 København K (offentliggjort 2004-06-07)
Den 2004-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 24, 1160 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2004-04-29 tilføjes Bestyrelse: Poul Johan Svanholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-29 fjernes Bestyrelse: Poul Michael Svanholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-10 tilføjes Direktion: Poul Ring (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 fjernes Direktion: Niels Christian Gangsted-Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-22 fjernes Bestyrelse: Erik Friis Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 24, 1160 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 1996-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 6, 1457 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-25 tilføjes Bestyrelse: Thor Nels Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-25 fjernes Bestyrelse: Lotte Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-05-20 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ ØSTERKVARTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-19 fjernes Navne: MATR. NR. 112 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 6, 1457 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-24 tilføjes Bestyrelse: Lotte Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-10-24 tilføjes Binavne: EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER A/S, EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS 11, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Direktion: Niels Christian Gangsted-Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-24 tilføjes Navne: MATR. NR. 112 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1990-10-24 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Stiftere: Poul Michael Svanholm, Niels Christian Gangsted-Rasmussen, EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)