Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annette Krongård Gøttsche | 24.12.1990 | 12.02.1997 | direktion |
Pia Mauritze Haritzhøi Marfelt | 24.12.1990 | 12.02.1997 | direktion |
Povl Thorsgaard Koch | 24.12.1990 | 25.10.1993 | direktion |
Vagn Thorup | 24.12.1990 | 14.01.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annette Krongård Gøttsche | 24.12.1990 | 12.02.1997 | bestyrelse |
Pia Mauritze Haritzhøi Marfelt | 24.12.1990 | 12.02.1997 | bestyrelse |
Gitte Seeberg | 24.12.1990 | 12.02.1997 | formand |
Povl Thorsgaard Koch | 24.12.1990 | 12.06.1995 | formand |
Bjarne Lundahl | 24.12.1990 | 18.03.1994 | bestyrelse |
Jesper Hjetting | 24.12.1990 | 25.10.1993 | bestyrelse |