Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Camilla Hammerfelt Bischoff Voldsgaard | 11.03.2008 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Christian Martin Bigalk | 27.06.1995 | 21.09.2012 | direktør |
Søren Skifter Bach | 27.06.1995 | 29.03.2006 | direktør |
Dieter Schmidt | 24.12.1990 | 30.08.2013 | direktør |
René Björnsson | 24.12.1990 | 27.06.1995 | direktør |
Helle Stenbak Helweg-Larsen | 24.12.1990 | 27.06.1995 | direktør |
Vagn Thorup | 24.12.1990 | 21.10.1991 | direktør |