Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Nørregaard | 30.09.1992 | 14.04.1993 | direktion |
Frits Werner Hansen | 24.12.1990 | 10.01.1996 | direktion |
Mogens Ærthøj | 24.12.1990 | 30.09.1992 | direktion |
Vagn Thorup | 24.12.1990 | 30.09.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Ærthøj | 24.12.1990 | 10.01.1996 | bestyrelse |
Jørn Astrup Bertelsen | 24.12.1990 | 10.01.1996 | bestyrelse |
Frits Werner Hansen | 24.12.1990 | 10.01.1996 | bestyrelse |
John Lucas | 24.12.1990 | 28.06.1994 | bestyrelse |
Bjørn Krogstad | 24.12.1990 | 28.06.1994 | bestyrelse |
Anders Michael Heltzen | 24.12.1990 | 28.06.1994 | bestyrelse |