Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Otto Gabriel Ebbe Kristensen | 15.08.2002 | 12.09.2006 | direktion |
Henrik Riis Nielsen | 01.01.2002 | 14.08.2002 | direktion |
Ole Petersen | 08.10.1990 | 31.12.2001 | direktion |
Vagn Thorup | 08.10.1990 | 14.02.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Armin Hans Wolfgang Bruck | 22.05.2006 | 12.09.2006 | bestyrelse |
Martin Jørgensen | 22.05.2006 | 12.09.2006 | formand |
Otto Gabriel Ebbe Kristensen | 27.03.2003 | 12.09.2006 | bestyrelse |
Peter Nowotny | 10.04.2001 | 22.05.2006 | formand |
Ole Petersen | 02.05.2000 | 22.05.2006 | bestyrelse |
Henry Juel Hørup Kjær | 08.10.1990 | 27.03.2003 | bestyrelse |
Karl Zalesak | 08.10.1990 | 27.03.2003 | bestyrelse |
Gunter Hamza | 08.10.1990 | 10.04.2001 | bestyrelse |
Jens Erik Stubkjær | 08.10.1990 | 20.07.1995 | bestyrelse |
Olav Howard Holst | 08.10.1990 | 20.07.1995 | bestyrelse |
Richard Mullner | 08.10.1990 | 13.08.1992 | bestyrelse |
Henrik Stenbjerre | 08.10.1990 | 14.02.1991 | bestyrelse |
Mogens Skipper-Pedersen | 08.10.1990 | 14.02.1991 | bestyrelse |
Vagn Thorup | 08.10.1990 | 14.02.1991 | bestyrelse |