Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne |
Den 1995-09-11 fjernes Navne: TELE DANMARK FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 fjernes Bestyrelse: Hans Munk Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 fjernes Direktion: Bo Heide-Ottosen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 fjernes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at indgå finansielle forretninger og stå for den samlede styring af pengestrømme og finansielle porteføljer for Tele Danmark-koncernen og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes ved underskrift af: Bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 tilføjes Vedtægter: 1993-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-06 tilføjes Navne: TELE DANMARK FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-05 fjernes Navne: GFJUS 7 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-05 fjernes Bestyrelse: Dan-Georg Inge Sörensson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-05 fjernes Direktion: Keld Edvard Balle-Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 tilføjes Navne: GFJUS 7 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Navne: TELE DANMARK MOBIL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Binavne: TELE MOBIL A/S, TDM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 tilføjes Binavne: TELE MOBIL A/S, TDM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-02 tilføjes Navne: TELE DANMARK MOBIL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 fjernes Navne: GFJUS 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 302.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 fjernes Bestyrelse: Troels Elkiær Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Bestyrelse: Troels Elkiær Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Navne: GFJUS 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)