Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Tegningsregel | Navne | Revisor | ||||
Vedtægter | xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Bibranche | Hovedbranche |
Den 2024-07-09 tilføjes Binavne: Dækpartner Danmark A/S, Daekpartner Danmark A/S, Daekpartner A/S (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-08 fjernes Binavne: EUROMASTER DK HOLDING A/S (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en bestyrelsesformand og et bestyrelsesmedlem i forening, af en bestyrelsesformand og én direktør i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-28 tilføjes Navne: Dækpartner A/S (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-27 fjernes Navne: EUROMASTER DANMARK A/S (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-28 tilføjes Vedtægter: 2024-06-28 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Direktion: Henrik Wardinghus Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-31 fjernes Direktion: Thomas Støvring Harbo (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-01-02 tilføjes Bestyrelse: Klaus Skovsen (formand) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-02 fjernes Bestyrelse: Stéphane Henri Mamelle (formand) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-02 tilføjes Legale ejere: Vulkan Group ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-02 fjernes Legale ejere: EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-02 tilføjes Reelle ejere: Henrik Wardinghus Nielsen, Michael Wardinghus Nielsen (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-09-30 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Støvring Harbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-06-29 fjernes Bestyrelse: Philippe Berther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 tilføjes Bestyrelse: Hans-Jörgen Heinrich Walter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-01-20 fjernes Bestyrelse: Henrik Heiberg Fusager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-20 tilføjes Direktion: Thomas Støvring Harbo (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-01-20 fjernes Direktion: Henrik Heiberg Fusager (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 6.040.000,00 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-13 tilføjes Vedtægter: 2022-12-13 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2022-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2022-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 6.030.000,00 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-12-09 tilføjes Vedtægter: 2021-12-09 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 tilføjes Bestyrelse: Stéphane Henri Mamelle (formand) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2019-11-20 fjernes Bestyrelse: Thierry Gilles Yves Alfred Louis Robert Miremont (formand) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 6.020.000,00 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2019-05-22 tilføjes Vedtægter: 2019-05-22 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2019-05-10 tilføjes Bestyrelse: Thierry Gilles Yves Alfred Louis Robert Miremont (formand) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-05-10 fjernes Bestyrelse: Karl de Quick (formand) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-20 tilføjes Binavne: EUROMASTER DK HOLDING A/S, VIBORG GRUPPEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-25 tilføjes Bestyrelse: Henrik Heiberg Fusager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2018-09-25 fjernes Bestyrelse: Ove Bjørn Eichler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-25 tilføjes Direktion: Henrik Heiberg Fusager (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2018-09-25 fjernes Direktion: Ove Bjørn Eichler (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-03 tilføjes Vedtægter: 2018-09-03 (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2018-09-02 fjernes Legale ejere: EUROMASTER DK HOLDING A/S (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-03 tilføjes Bestyrelse: Ove Bjørn Eichler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-05-03 fjernes Bestyrelse: Stéphane Roy (formand) (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 6.010.000,00 (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-24 tilføjes Bestyrelse: Alexey Bobrov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-03-24 fjernes Bestyrelse: Vincent Claude René Palmier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Bestyrelse: Stéphane Roy (formand) (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-01-31 fjernes Bestyrelse: Marcel André Louis Guinchard (formand) (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-14 tilføjes Bestyrelse: Marcel André Louis Guinchard (formand) (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2015-07-14 fjernes Bestyrelse: Yvan Richard Guerassimoff (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-07-14 tilføjes Vedtægter: 2015-07-14 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2015-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 20, 2450 København SV (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med dæk til motorkøretøjer og tilsvarende produkter, samt direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Vedtægter: 2014-06-27 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-31 tilføjes Bestyrelse: Yvan Richard Guerassimoff (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-31 fjernes Bestyrelse: Karl Joakim Petersson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-31 tilføjes Direktion: Ove Bjørn Eichler (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-31 fjernes Direktion: Henrik Trap Bitzer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af gummidæk og gummislanger: vulkanisering af dæk (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2012-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af gummidæk og gummislanger: vulkanisering af dæk (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 20, 2450 København SV (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2011-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Erik Glippings Vej 11-13, 8800 Viborg (offentliggjort 2007-04-12)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-31 tilføjes Bestyrelse: Arnaud Francois Jacques Marie Chatin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-31 fjernes Bestyrelse: Bernard Gerardin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-18 tilføjes Direktion: Henrik Trap Bitzer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-18 fjernes Direktion: Thomas Støvring Harbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af gummidæk og gummislanger: vulkanisering af dæk (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dækservice (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dækservice (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Vulkanisering (offentliggjort 2001-07-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-30 tilføjes Bestyrelse: Philippe Berther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2007-05-30 fjernes Bestyrelse: Jerome Baudouin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 21.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erik Glippings Vej 11-13, 8800 Viborg (offentliggjort 2007-04-12)
Den 2007-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Erik Glippings Vej 3-13, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 32.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Bestyrelse: Karl Joakim Petersson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-30 fjernes Bestyrelse: Ian Stuart (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-31 tilføjes Bestyrelse: Ian Stuart (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-31 fjernes Bestyrelse: Vincent Denis Marie Jose Rousset-Rouviere (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 31.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)