Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Hvidhvask | Navne | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Formål | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 tilføjes Binavne: AH Skive ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 tilføjes Navne: JJH Advize & Finans ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-24 fjernes Navne: AH SKIVE ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 tilføjes Vedtægter: 2022-05-25 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2003-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET VIBORGVEJ 52, 7800 SKIVE ApS. (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: FREJA TRANSPORT & LOGISTICS HOLDING A/S. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2021-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Skovgaardsgade A/S. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2022-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Datoselskabet I af 17. maj 2021 A/S. (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Åbogade Holding A/S. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-02-02 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: Jh@freja.com (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 tilføjes Vedtægter: 2021-01-19 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Vedtægter: 2020-12-02 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Durupvej 23, 7870 Roslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Durupvej 23, 7870 Roslev (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2006-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Durupvej 23, 7870 Roslev (offentliggjort 2006-06-20)
Den 2006-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 52, 7800 Skive (offentliggjort 2003-05-06)
Den 2006-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, udlejning af driftsmateriel m.v. (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2006-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direkteør alene (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2006-05-30 tilføjes Vedtægter: 2006-05-30 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2003-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 52, 7800 Skive (offentliggjort 2003-05-06)
Den 2003-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 52, 8800 Viborg (offentliggjort 2003-05-05)
Den 1999-05-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 fjernes Revisor: Frits Johannes Malling Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 52, 8800 Viborg (offentliggjort 2003-05-05)
Den 1996-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-24 fjernes Direktion: Frede Alstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-19 tilføjes Legale ejere: Jørgen Jørgensen Hansen (offentliggjort 2015-03-20)
Den 1996-04-19 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Jørgensen Hansen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 1995-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 tilføjes Navne: AH SKIVE ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 1992-05-04 fjernes Navne: JØRGEN HANSEN & FREDE ALSTRUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-30 tilføjes Binavne: SCANDINAVIAN DISTRIBUTION CENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Direktion: Frede Alstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-30 tilføjes Navne: JØRGEN HANSEN & FREDE ALSTRUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1990-10-30 tilføjes Revisor: Frits Johannes Malling Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Stiftere: Jørgen Jørgensen Hansen, Frede Alstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)