Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Asschenfeldt Ernst Jørgensen | 10.01.2022 | 31.03.2023 | adm. dir |
Christine Vandkrog Wulff | 16.07.2013 | 10.01.2022 | direktør |
Hans-Eskil Wulff | 15.01.1991 | 16.07.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Asschenfeldt Ernst Jørgensen | 10.01.2022 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Bruno Robert Sjöqvist | 10.01.2022 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Fredrik Jaginder | 10.01.2022 | 31.03.2023 | formand |
Christine Vandkrog Wulff | 15.01.1991 | 10.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Vandkrog Wulff | 15.01.1991 | 10.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bente Vandkrog Wulff | 15.01.1991 | 10.01.2022 | formand |
Hans-Eskil Wulff | 15.01.1991 | 16.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Karlo Rasmussen Kunz | 15.01.1991 | 18.11.1994 | bestyrelsesmedlem |