Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Baastrup | 20.04.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Hoffmann Madsen | 17.04.2003 | 20.04.2005 | adm. dir |
Keld Verner Fullov | 01.03.2003 | 17.04.2003 | adm. dir |
Steen Hoffmann Madsen | 20.11.1990 | 31.12.2002 | direktion |
Richard Waade | 20.11.1990 | 16.04.2002 | direktion |
Herwig Zaglauer | 20.11.1990 | 19.04.1996 | direktion |
Ole Edvard Jensen | 20.11.1990 | 15.12.1992 | direktion |
Henner Hantel | 20.11.1990 | 03.08.1992 | direktion |
August Jes Jørgensen | 20.11.1990 | 01.07.1991 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dr. Jochen Ihring | 15.04.2013 | bestyrelse |
Søren Høgsted Hansson | 26.05.2009 | bestyrelse |
Anders Baastrup | 20.04.2005 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Baastrup | 20.04.2005 | 26.05.2009 | bestyrelse |
Steen Hoffmann Madsen | 16.04.2002 | 20.04.2005 | bestyrelse |
Friedrich Wilhelm Dauphin | 20.11.1990 | 15.04.2013 | bestyrelse |
Richard Waade | 20.11.1990 | 20.04.2005 | bestyrelse |
Axel Mathiias Andreas Arentoft | 20.11.1990 | 16.04.2002 | bestyrelse |
Detlef Schiller | 20.11.1990 | 19.04.1996 | bestyrelse |