Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-09-30 fjernes Binavne: FAST TRAVELS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Navne: EUROPA REJSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: V. Farimagsgade 4, 1606 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 fjernes Direktion: Mogens Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 fjernes Revisor: Carl Erik Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 fjernes Stiftere: Carl Erik Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 tilføjes Navne: EUROPA REJSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-10 fjernes Navne: DRC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-10 fjernes Bestyrelse: Lars Vaabengaard Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-10 fjernes Direktion: Carl Erik Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-10 fjernes Revisor: MOGENS KIBSGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er rejsebureauvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 tilføjes Vedtægter: 1992-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: V. Farimagsgade 4, 1606 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Vaabengaard Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Binavne: FAST TRAVELS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Direktion: Carl Erik Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Navne: DRC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Revisor: MOGENS KIBSGAARD ApS, Carl Erik Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Stiftere: Carl Erik Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)